序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 顾永久 | 董事长 | 查看全部任职 | 2022-05-19 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 顾永久先生:1979年6月出生,中国国籍,无境外居留权,高级经济师,硕......详细>> |
2 | 魏强 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-05-19 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1991 | 魏强先生:1991年11月出生,中国国籍,无境外居留权,本科,2014年9月......详细>> |
3 | 顾永久 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-05-19 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 顾永久先生:1979年6月出生,中国国籍,无境外居留权,高级经济师,硕......详细>> |
4 | 周留华 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-05-19 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1982 | 周留华先生:1982年5月出生,中国国籍,无境外居留权,本科,助理工程......详细>> |
5 | 宗豪 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-05-19 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1991 | 宗豪先生:1991年7月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,2015......详细>> |
6 | 沈宏远 | 董事 | 查看全部任职 | 2022-05-19 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1974 | 沈宏远先生:1974年10月出生,中国国籍,无境外居留权,中专学历,199......详细>> |