序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姚青 | 总经理 | 查看全部任职 | 2017-10-13 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1971 | 姚青女士:1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广州......详细>> |
2 | 宋晓琴 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2017-10-13 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1969 | 宋晓琴,女,中国国籍,无境外永久居留权,于1969年2月出生,毕业于加......详细>> |
3 | 宋晓琴 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2017-10-13 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1969 | 宋晓琴,女,中国国籍,无境外永久居留权,于1969年2月出生,毕业于加......详细>> |
4 | 许金梅 | 财务负责人 | 查看全部任职 | 2017-10-13 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1973 | 许金梅,财务负责人,女,中国国籍,无境外永久居留权,于1973年9月出......详细>> |
5 | 卢建明 | 总经理助理 | 查看全部任职 | 2017-10-13 | - | - | 中国 | 本科 | 1970 | 卢建明,总经理助理,中国国籍,无境外永久居留权,于1970年3月出生,......详细>> |