序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 姚青 | 董事长 | 查看全部任职 | 2020-10-10 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1971 | 姚青女士:1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广州......详细>> |
2 | 樊化平 | 董事 | 查看全部任职 | 2020-10-09 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 樊化平,董事,男,中国国籍,无境外永久居留权,于1979年12月出生,毕......详细>> |
3 | 宋晓琴 | 董事 | 查看全部任职 | 2020-10-09 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1969 | 宋晓琴,女,中国国籍,无境外永久居留权,于1969年2月出生,毕业于加......详细>> |
4 | 姚富强 | 董事 | 查看全部任职 | 2020-10-09 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 姚富强先生:1968年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中......详细>> |
5 | 奚汉林 | 董事 | 查看全部任职 | 2020-10-09 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1961 | 奚汉林先生:1961年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历......详细>> |
6 | 姚青 | 董事 | 查看全部任职 | 2020-10-09 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1971 | 姚青女士:1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广州......详细>> |
7 | 钟祥刚 | 董事 | 查看全部任职 | 2021-05-24 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1976 | 钟祥刚先生:1976年12月出生,中共党员,中国国籍,硕士学历,曾任昆......详细>> |