序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 唐崇武 | 总经理 | 查看全部任职 | 2015-10-11 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1967 | 唐崇武,男,1967年7月生,中国国籍,无境外永久居留权。1987年7月,......详细>> |
2 | 徐清平 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2015-10-11 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 徐清平,男,1979年1月生,中国国籍,无境外永久居留权。2002年7月毕......详细>> |
3 | 邹展宇 | 常务副总经理 | 查看全部任职 | 2015-10-11 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1975 | 邹展宇,男,1975年9月生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年7月毕......详细>> |
4 | 袁源 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-10-11 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1971 | 袁源,男,1971年3月生,中国国籍,无境外永久居留权。1993年7月毕业......详细>> |
5 | 薛升伟 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-10-11 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1973 | 薛升伟,男,1973年6月生,中国国籍,无境外永久居留权。1995年7月毕......详细>> |
6 | 张琳 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-10-11 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1970 | 张琳,男,1970年8月生,中国国籍,无境外永久居留权。1994年7月毕业......详细>> |
7 | 田晓秋 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-10-11 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1976 | 田晓秋,男,1976年10月生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年6月......详细>> |
8 | 唐志华 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-10-11 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1963 | 唐志华,男,1963年12月生,中国国籍,无境外永久居留权。1984年7月......详细>> |
9 | 徐清平 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2015-10-11 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 徐清平,男,1979年1月生,中国国籍,无境外永久居留权。2002年7月毕......详细>> |