序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 祝波善 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-10-11 | 2018-10-10 | 男 | 中国 | 硕士 | 1970 | 祝波善,男,1970年7月生,中国国籍,无境外居留权。国际注册管理咨......详细>> |
2 | 仲德昆 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2017-03-03 | 2018-10-10 | 女 | - | - | - | 仲德昆,公司董事详细>> |
3 | 陈登坤 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2017-03-03 | 2018-10-10 | 女 | - | - | - | 陈登坤,公司董事详细>> |
4 | 王茂祺 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2017-03-03 | 2018-10-10 | 女 | - | - | - | 王茂祺,公司董事详细>> |
5 | 丘运良 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2017-03-03 | 2018-10-10 | 女 | - | - | - | 丘运良,公司董事详细>> |
6 | 唐崇武 | 董事长 | 查看全部任职 | 2015-10-11 | 2018-10-10 | 男 | 中国 | 硕士 | 1967 | 唐崇武,男,1967年7月生,中国国籍,无境外永久居留权。1987年7月,......详细>> |
7 | 徐清平 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-12-10 | 2018-10-10 | 男 | 中国 | 硕士 | 1979 | 徐清平,男,1979年1月生,中国国籍,无境外永久居留权。2002年7月毕......详细>> |
8 | 邹展宇 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-10-11 | 2018-10-10 | 男 | 中国 | 硕士 | 1975 | 邹展宇,男,1975年9月生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年7月毕......详细>> |
9 | 袁源 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-10-11 | 2018-10-10 | 男 | 中国 | 硕士 | 1971 | 袁源,男,1971年3月生,中国国籍,无境外永久居留权。1993年7月毕业......详细>> |
10 | 唐崇武 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-10-11 | 2018-10-10 | 男 | 中国 | 硕士 | 1967 | 唐崇武,男,1967年7月生,中国国籍,无境外永久居留权。1987年7月,......详细>> |