序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卢巍 | 总经理 | 查看全部任职 | 2015-09-21 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1980 | 卢巍先生,1980年4月出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于武汉广......详细>> |
2 | 胡志刚 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-09-21 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1981 | 胡志刚先生,1981年7月出生,中国籍,无境外永久居留权。中专学历。......详细>> |
3 | 张婷 | 财务负责人 | 查看全部任职 | 2019-09-30 | - | 女 | 中国 | 本科 | - | 张婷,女,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,2017年12月起至今......详细>> |
4 | 张婷 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2019-09-30 | - | 女 | 中国 | 本科 | - | 张婷,女,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,2017年12月起至今......详细>> |