序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曹卫 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-01-21 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1986 | 曹卫先生,1986年8月出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于湖北工......详细>> |
2 | 卢巍 | 董事长 | 查看全部任职 | 2019-08-05 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1980 | 卢巍先生,1980年4月出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于武汉广......详细>> |
3 | 卢巍 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-01-21 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1980 | 卢巍先生,1980年4月出生,中国籍,无境外永久居留权。毕业于武汉广......详细>> |
4 | 胡志刚 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-01-21 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1981 | 胡志刚先生,1981年7月出生,中国籍,无境外永久居留权。中专学历。......详细>> |
5 | 刘丽锋 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-01-21 | - | - | - | 本科 | - | 刘丽锋2009年9月至2014年7月在立信会计师事务所担任项目经理;201......详细>> |
6 | 叶树森 | 董事 | 查看全部任职 | 2019-01-21 | - | - | - | 本科 | - | 叶树森:2008年1月至今任义乌市华创饰品有限公司总经理。详细>> |