序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩涛 | 董事长 | 查看全部任职 | 2023-06-05 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 韩涛,男,1981年4月10日出生,中国国籍,无境外永久居住权,中国人民......详细>> |
2 | 韩涛 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-06-05 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 韩涛,男,1981年4月10日出生,中国国籍,无境外永久居住权,中国人民......详细>> |
3 | 王瑶 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-06-05 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1979 | 王瑶女士:1979年1月17日出生,中国国籍,无境外永久居住权,北京城......详细>> |
4 | 暴以素 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-06-05 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1987 | 暴以素女士:1987年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕士......详细>> |
5 | 邵严 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-06-05 | - | 男 | - | 硕士 | 1981 | 邵严先生:硕士学历,2005年8月至2014年11月,任上海高登物流有限公......详细>> |
6 | 聂晓毅 | 董事 | 查看全部任职 | 2023-06-05 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 聂晓毅先生:1981年10月30日出生,汉族,中国国籍,无永久境外居留权......详细>> |