序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俞云峰 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-05-06 | 2018-05-05 | 男 | 中国 | 大专 | 1989 | 俞云峰:公司董事。男,汉族,1989年1月出生,中国籍,汉族,无境外永......详细>> |
2 | 柯木朝 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-05-06 | 2018-05-05 | 男 | 中国 | - | 1970 | 柯木朝:副董事长。男,1970年7月7日出生,汉族,无境外永久居留权,......详细>> |
3 | 王欢欢 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-05-06 | 2018-05-05 | 男 | 中国 | - | 1985 | 王欢欢:公司副董事长。男,1985年6月出生,汉族,无境外永久居留权,......详细>> |
4 | 俞乃平 | 董事长 | 查看全部任职 | 2015-05-06 | 2018-05-05 | 男 | 中国 | 大专 | 1965 | 俞乃平:公司董事长、法定代表人。男,1965年9月出生,中国籍,汉族,......详细>> |
5 | 俞乃平 | 董事 | 查看全部任职 | 2015-05-06 | 2018-05-05 | 男 | 中国 | 大专 | 1965 | 俞乃平:公司董事长、法定代表人。男,1965年9月出生,中国籍,汉族,......详细>> |
6 | 柯木莲 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-04-01 | 2018-05-05 | 女 | 中国 | - | 1965 | 柯木莲,女,1965年6月出生,中国籍,汉族,无境外居留权,家庭主妇无......详细>> |