俞乃平(男 大专学历 1965)
俞乃平:公司董事长、法定代表人。男,1965年9月出生,中国籍,汉族,......详细>> |
俞乃平在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 俞乃平 | 董事长 | 马仁奇峰 | 在职 | 2015-05-06 | 2018-05-05 | 男 | 中国 | 大专 | 1965 | 俞乃平:公司董事长、法定代表人。男,1965年9月出生,中国籍,汉族,......详细>> |
2 | 俞乃平 | 董事 | 马仁奇峰 | 在职 | 2015-05-06 | 2018-05-05 | 男 | 中国 | 大专 | 1965 | 俞乃平:公司董事长、法定代表人。男,1965年9月出生,中国籍,汉族,......详细>> |
3 | 俞乃平 | 总经理 | 马仁奇峰 | 在职 | 2017-04-19 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1965 | 俞乃平:公司董事长、法定代表人。男,1965年9月出生,中国籍,汉族,......详细>> |