何铭荣(男 中专学历 1978)
何铭荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年8月出生,中专学历。......详细>> |
何铭荣在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何铭荣 | 监事 | 何氏协力 | 离任 | 2019-06-12 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1978 | 何铭荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年8月出生,中专学历。......详细>> |
2 | 何铭荣 | 监事会主席 | 何氏协力 | 离任 | 2019-06-17 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1978 | 何铭荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年8月出生,中专学历。......详细>> |
3 | 何铭荣 | 监事会主席,监事 | 何氏协力 | 在职 | 2022-06-22 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1978 | 何铭荣,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年8月出生,中专学历。......详细>> |