何旭(男 本科学历 1982)
何旭先生:1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2......详细>> |
何旭在上市公司担任的职务记录共 3 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何旭 | 职工监事 | 宝丰能源 | 离任 | 2017-04-28 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1982 | 何旭先生,职工代表监事,1982年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,......详细>> |
2 | 何旭 | 职工代表监事 | 宝丰能源 | 离任 | 2023-03-31 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1982 | 何旭先生:1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2......详细>> |
3 | 何旭 | 董事长助理 | 宝丰能源 | 离任 | 2023-12-29 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1982 | 何旭先生:1982年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,20......详细>> |