曾兰英(女 中专学历 1973)
曾兰英:监事会主席、总经理助理,女,1973年3月出生,中国国籍,无境......详细>> |
曾兰英在上市公司担任的职务记录共 4 个:
序号 | 姓名 | 职务 | 所在公司 | 状态 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曾兰英 | 监事会主席 | 科隆智谷 | 在职 | 2023-08-03 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1973 | 曾兰英:监事会主席、总经理助理,女,1973年3月出生,中国国籍,无境......详细>> |
2 | 曾兰英 | 监事 | 科隆智谷 | 离任 | 2017-04-18 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1973 | 曾兰英:监事会主席、总经理助理,女,1973年3月出生,中国国籍,无境......详细>> |
3 | 曾兰英 | 股东代表监事 | 科隆智谷 | 离任 | 2020-05-15 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1973 | 曾兰英:监事会主席、总经理助理,女,1973年3月出生,中国国籍,无境......详细>> |
4 | 曾兰英 | 非职工代表监事 | 科隆智谷 | 在职 | 2023-07-25 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1973 | 曾兰英:监事会主席、总经理助理,女,1973年3月出生,中国国籍,无境......详细>> |