序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩晓丽 | 非职工代表监事 | 查看全部任职 | 2023-06-21 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1976 | 韩晓丽女士,中国国籍,无境外永久居留权,1976年11月出生,会计师,......详细>> |
2 | 苏玉梅 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2023-06-21 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1978 | 苏玉梅女士,中国国籍,无境外永久居留权,1978年3月出生,检验技术......详细>> |
3 | 陈吉人 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2024-05-15 | - | 男 | 中国 | 大学学历 | 1970 | 陈吉人先生:1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学,高级......详细>> |
4 | 陈吉人 | 非职工代表监事 | 查看全部任职 | 2024-05-14 | - | 男 | 中国 | 大学学历 | 1970 | 陈吉人先生:1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学,高级......详细>> |