序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岳喜勇 | 监事 | 查看全部任职 | 2013-09-12 | - | 男 | 中国 | - | 1967 | 监事会主席岳喜勇先生:1989年7月-1991年7月电子部第12研究所第七......详细>> |
2 | 程敏 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2013-09-12 | - | 女 | - | - | - | 监事程敏女士:会计师,注册税务师,注册会计师,1999年进入公司工作......详细>> |
3 | 许明辉 | 监事 | 查看全部任职 | 2016-04-28 | - | 女 | - | - | 1968 | 总法律顾问许明辉女士:历任湖南计算机厂生产二部工程技术员、副......详细>> |
4 | 岳喜勇 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2013-09-13 | - | 男 | 中国 | - | 1967 | 监事会主席岳喜勇先生:1989年7月-1991年7月电子部第12研究所第七......详细>> |