序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈小军 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-12-14 | - | 男 | 中国 | 本科 | - | 陈小军先生,中国国籍,毕业于天津大学电子工程系无线电技术专业,......详细>> |
2 | 朱姗姗 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2013-09-12 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1960 | 董事朱姗姗女士:历任中国建设银行总行计算中心应用开发处副处长......详细>> |
3 | 黎军 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2013-09-12 | - | 男 | - | - | - | 董事黎军先生:历任中国电子器材总公司总经理助理、副总经理。现......详细>> |
4 | 张志勇 | 董事 | 查看全部任职 | 2016-07-01 | - | 男 | 中国 | 硕士 | - | 张志勇先生:中国国籍,毕业于中央财经大学金融学院,经济学硕士......详细>> |
5 | 张玉川 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2013-09-12 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1958 | 张玉川先生:1958年3月出生,大学本科学历。曾任国家教育部高教......详细>> |
6 | 余新培 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2013-09-12 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1967 | 余新培:男,1967年1月生,民建会员,博士,会计学教授。1988年......详细>> |
7 | 武士国 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2013-09-12 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1952 | 武士国先生:1952年6月出生,历任原国家计委经济研究所世界经济......详细>> |
8 | 陈小军 | 董事长 | 查看全部任职 | 2016-12-19 | - | 男 | 中国 | 本科 | - | 陈小军先生,中国国籍,毕业于天津大学电子工程系无线电技术专业,......详细>> |
9 | 戴湘桃 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2013-09-12 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1967 | 董事戴湘桃先生:1989年湖南大学本科毕业,进入湖南计算机厂工作,......详细>> |