序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 魏建国 | 监事 | 查看全部任职 | 2012-07-10 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1954 | 魏建国,男,汉族,1954年3月生,中共党员,本科学历,高级工程师。199......详细>> |
2 | 姜周 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2011-08-11 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1968 | 姜周,男,汉族,1968年11月生,中共党员,本科学历,高级工程师。自20......详细>> |
3 | 许新梅 | 监事 | 查看全部任职 | 2012-07-10 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1963 | 许新梅,女,汉族,1963年12月生,中共党员,本科学历,高级经济师。20......详细>> |
4 | 魏建国 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2012-07-10 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1954 | 魏建国,男,汉族,1954年3月生,中共党员,本科学历,高级工程师。199......详细>> |