序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 肖创英 | 董事 | 查看全部任职 | 2012-07-10 | - | 男 | - | 硕士 | 1960 | 肖创英,男,汉族,1960年10月出生,中共党员,硕士学位,高级工......详细>> |
2 | 许山成 | 董事 | 查看全部任职 | 2012-07-10 | - | 男 | - | 本科 | 1964 | 许山成,男,汉族,1964年3月生,中共党员,硕士学位,高级会计......详细>> |
3 | 薛长海 | 董事 | 查看全部任职 | 2012-07-10 | - | 男 | - | 本科 | 1964 | 薛长海,男,汉族,1964年11月生,中共党员,本科学历,高级工程......详细>> |
4 | 乔伟 | 董事 | 查看全部任职 | 2012-07-10 | - | 男 | - | 本科 | 1969 | 乔伟,男,汉族,1969年10月生,中共党员,本科学历,高级工程师......详细>> |
5 | 张勇 | 董事 | 查看全部任职 | 2012-07-10 | - | 男 | - | 博士 | 1973 | 张勇,男,汉族,1973年10月生,中共党员,博士学位,高级工程师......详细>> |
6 | 李玉明 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2011-08-11 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1963 | 李玉明先生:中国国籍,汉族,1963年8月出生,中共党员,工商管......详细>> |
7 | 杨金英 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2011-08-11 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1971 | 杨金英:女,生于1971年2月,中国国籍,副教授,研究生学历,硕......详细>> |
8 | 张圣平 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2011-08-11 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1965 | 张圣平:男,汉族,1965年8月出生,中共党员。1988年毕业于山东......详细>> |
9 | 肖创英 | 董事长 | 查看全部任职 | 2012-07-10 | - | 男 | - | 硕士 | 1960 | 肖创英,男,汉族,1960年10月出生,中共党员,硕士学位,高级工......详细>> |
10 | 许山成 | 副董事长 | 查看全部任职 | 2012-07-10 | - | 男 | - | 本科 | 1964 | 许山成,男,汉族,1964年3月生,中共党员,硕士学位,高级会计......详细>> |
11 | 綦守荣 | 董事 | 查看全部任职 | 2011-08-11 | - | 男 | - | 博士 | 1963 | 綦守荣,男,汉族,1963年7月生,中共党员,博士,高级工程师。2000年-......详细>> |