序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王荣章 | 监事 | 查看全部任职 | 2002-10-31 | - | 男 | - | 本科 | 1957 | 王荣章,男,1957年3月生,文化程度大学,经济师。曾任宁波公安......详细>> |
2 | 杨昌兰 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2002-10-31 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1949 | 杨昌兰,女,1949年6月生,大专文化程度,高级政工师,中共党员......详细>> |
3 | 李玉林 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2002-10-31 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1970 | 李玉林,男,1970生,中共党员,文化程度本科,毕业于西南政法大......详细>> |
4 | 张德胜 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2002-10-31 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1970 | 张德胜,男,1970年生,中共党员,大学文化程度,经济师。曾先后......详细>> |
5 | 董惠 | 监事 | 查看全部任职 | 2002-10-31 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1952 | 董惠,男,1952年11月生,中共党员,文化程度大专,毕业于北京西......详细>> |
6 | 郑师恬 | 监事 | 查看全部任职 | 2002-10-31 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1965 | 郑师恬,男,1965年生,文化程度大学本科,经济师,中共党员,曾......详细>> |
7 | 张小玲 | 监事 | 查看全部任职 | 2002-10-31 | - | 女 | - | 本科 | 1957 | 张小玲,女,1957年6月生,大学本科学历,高级经济师。曾先后在......详细>> |
8 | 王荣章 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2002-11-12 | - | 男 | - | 本科 | 1957 | 王荣章,男,1957年3月生,文化程度大学,经济师。曾任宁波公安......详细>> |