序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朱宇平 | 董事 | 查看全部任职 | 2002-10-31 | - | 男 | - | 本科 | 1962 | 朱宇平,男,1962年生,学历本科。曾历任正大振华851生物工程有......详细>> |
2 | 杜海燕 | 董事 | 查看全部任职 | 2002-10-31 | - | 男 | - | 博士 | 1956 | 杜海燕,男,1956年生,经济学博士,国家级专家,曾任《经济学动......详细>> |
3 | 任宏杰 | 董事 | 查看全部任职 | 2002-10-31 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1940 | 任宏杰,男,1940年生,本科学历,高级工程师,中共党员。该同志......详细>> |
4 | 樊炳清 | 董事 | 查看全部任职 | 2002-10-31 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1963 | 樊炳清,男,1963年6月生,中共党员,毕业于华中科技大学管理学......详细>> |
5 | 李德军 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2004-06-04 | - | 男 | 中国 | 博士 | - | 李德军:男,1957年11月生,博士。1984年以来供职于华中师范大学......详细>> |
6 | 胡兴鹏 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2004-06-04 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1965 | 胡兴鹏先生:1965年元月出生,中共党员,大专文化程度,高级审计......详细>> |
7 | 朱宇平 | 董事长 | 查看全部任职 | 2002-11-12 | - | 男 | - | 本科 | 1962 | 朱宇平,男,1962年生,学历本科。曾历任正大振华851生物工程有......详细>> |
8 | 汪东林 | 董事 | 查看全部任职 | 2002-10-31 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1964 | 汪东林,男,1964年生,硕士,高级经济师,中共党员。该同志先后......详细>> |