序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王净依 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2004-06-28 | - | 男 | 中国 | - | 1966 | 王净依先生:1987年7月毕业于大庆石油学院石油炼制专业,高级工程......详细>> |
2 | 马秋林 | 总经理 | 查看全部任职 | 2005-09-27 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1961 | 马秋林先生:硕士研究生学历,教授级高级工程师。1983年9月加入扬......详细>> |
3 | 李成峰 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2005-09-27 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1964 | 李成峰先生:硕士研究生学历,高级工程师。1988年6月加入扬子石化......详细>> |
4 | 严明 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2004-06-28 | - | 男 | 中国 | 双本科 | 1958 | 严明先生:1984年7月毕业于四川外语学院俄语语言文学专业,1989年7......详细>> |
5 | 闻方 | 总会计师 | 查看全部任职 | 2005-09-27 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1959 | 闻方女士:大学专科学历,高级会计师。1987年8月加入扬子石化公司,......详细>> |
6 | 王玉冰 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2005-09-27 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1965 | 王玉冰先生:大学本科学历,高级工程师。1987年7月加入扬子石化公......详细>> |
7 | 顾越峰 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2005-09-27 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1964 | 顾越峰先生:大学本科学历,高级工程师。1986年8月加入扬子石化公......详细>> |