序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张大本 | 董事 | 查看全部任职 | 2004-06-28 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1950 | 张大本先生:大学专科学历,教授级高级政工师。1983年9月加入扬子......详细>> |
2 | 杨文化 | 董事 | 查看全部任职 | 2004-06-28 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1963 | 杨文化先生:1983年7月毕业于华中工学院动力系制冷及低温技术专业......详细>> |
3 | 尤侯平 | 董事 | 查看全部任职 | 2004-06-28 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1964 | 尤侯平先生:1985年7月毕业于江苏化工学院有机化工专业,2001年6月......详细>> |
4 | 江全才 | 董事 | 查看全部任职 | 2004-06-28 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1957 | 江全才先生:1983年7月毕业于山东经济学院工业会计专业,1994年7月......详细>> |
5 | 吴元春 | 董事 | 查看全部任职 | 2004-06-28 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1947 | 吴元春先生:1970年7月毕业于南京工学院电气自动化专业,大学本科......详细>> |
6 | 张耀华 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2004-06-28 | - | 男 | 中国 | - | 1931 | 张耀华先生:现任本公司独立董事。长期从事轻纺工业的规划、行业......详细>> |
7 | 华加松 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2004-06-28 | - | 男 | 中国 | - | 1933 | 华加松先生:现任本公司独立董事。长期从事法律工作,曾先后担任江......详细>> |
8 | 施建军 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2004-06-28 | - | 男 | - | 硕士 | 1955 | 2004-10-18:第五届连任,施建军先生1955年8月出生,经济学博士......详细>> |
9 | 施学道 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2004-06-28 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1942 | 施学道先生:1960年7月毕业于扬州工业专科学校。现任江苏省人大常......详细>> |
10 | 张大本 | 董事长 | 查看全部任职 | 2005-09-27 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1950 | 张大本先生:大学专科学历,教授级高级政工师。1983年9月加入扬子......详细>> |
11 | 王净依 | 董事 | 查看全部任职 | 2004-06-28 | - | 男 | 中国 | - | 1966 | 王净依先生:1987年7月毕业于大庆石油学院石油炼制专业,高级工程......详细>> |
12 | 马秋林 | 董事 | 查看全部任职 | 2004-06-28 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1961 | 马秋林先生:硕士研究生学历,教授级高级工程师。1983年9月加入扬......详细>> |
13 | 李成峰 | 董事 | 查看全部任职 | 2006-06-30 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1964 | 李成峰先生:硕士研究生学历,高级工程师。1988年6月加入扬子石化......详细>> |