序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 余军 | 董事长 | 查看全部任职 | 2022-08-23 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1970 | 余军先生,1970年出生,中国国籍,拥有澳大利亚长期居留权,机械工程......详细>> |
2 | 余军 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2022-08-23 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1970 | 余军先生,1970年出生,中国国籍,拥有澳大利亚长期居留权,机械工程......详细>> |
3 | 余丰 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2022-08-23 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1965 | 余丰先生,1965年出生,中国香港居民,拥有清华大学汽车工程系学士......详细>> |
4 | 牟小容 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2022-08-23 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1971 | 牟小容女士:1971年1月出生,中国国籍,无境外居留权,西南农业大学......详细>> |
5 | 陈功玉 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2022-08-23 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1949 | 陈功玉先生,1949年10月出生,汉族,武汉理工大学工学博士。历任合......详细>> |
6 | 莫慧 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2023-12-11 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1983 | 莫慧先生,1983年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2006年7......详细>> |