序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 袁志武 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2022-06-23 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1980 | 袁志武,1980年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。200......详细>> |
2 | 刘茂林 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2022-06-23 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1971 | 刘茂林,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经......详细>> |
3 | 丁利力 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2022-06-23 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1973 | 丁利力,1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法律硕士学位......详细>> |
4 | 杨占红 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2022-06-23 | - | 男 | 中国 | 博士 | 1969 | 杨占红,1969年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学位。现......详细>> |
5 | 周庄 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2022-06-23 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1976 | 周庄,1976年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师......详细>> |
6 | 刘霞玲 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2022-06-23 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1966 | 刘霞玲,1966年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,政工......详细>> |
7 | 付卓权 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2022-06-23 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1973 | 付卓权,1973年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工......详细>> |
8 | 刘茂林 | 董事长 | 查看全部任职 | 2023-06-13 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1971 | 刘茂林,1971年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经......详细>> |
9 | 杨国府 | 非独立董事 | 查看全部任职 | 2023-07-07 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1980 | 杨国府,1980年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。200......详细>> |
10 | 李玲 | 独立董事 | 查看全部任职 | 2023-06-01 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1970 | 李玲,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具有......详细>> |