序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何刚伟 | 监事会主席,监事 | 查看全部任职 | 2022-06-20 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1983 | 何刚伟,男,1983年1月10日出生,中国国籍,无境外居留权。大专学历,......详细>> |
2 | 李岱维 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2022-06-20 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1985 | 李岱维,男,1985年10月27日出生,中国国籍,无境外居留权。硕士学历......详细>> |
3 | 袁丁 | 监事 | 查看全部任职 | 2022-06-20 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1982 | 袁丁,男,1982年2月16日出生,中国国籍,无境外居留权。大专学历,初......详细>> |