序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈芊 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2024-07-18 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1993 | 陈芊女士:1993年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于广东......详细>> |
2 | 胡嵩磊 | 非职工代表监事 | 查看全部任职 | 2024-07-18 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1997 | 胡嵩磊先生:1997年5月9日出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于......详细>> |
3 | 李君熹 | 非职工代表监事,监事会主席 | 查看全部任职 | 2024-07-18 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1973 | 李君熹先生:1973年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于南......详细>> |