序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高林 | 股东代表监事 | 查看全部任职 | 2017-09-25 | 2020-09-24 | 男 | 中国 | 高中 | 1970 | 高林:男,汉族,1970年4月生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于盐......详细>> |
2 | 仇宏群 | 监事 | 查看全部任职 | 2019-07-17 | 2020-09-24 | 男 | 中国 | 本科 | 1976 | 仇宏群,中国国籍,无境外永久居住权,男,1976年出生,本科学历,毕业......详细>> |
3 | 蒋艳 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2020-02-27 | 2020-09-24 | 女 | 中国 | 大专 | 1983 | 蒋艳女士,女,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。201......详细>> |
4 | 蒋艳 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2020-02-27 | 2020-09-24 | 女 | 中国 | 大专 | 1983 | 蒋艳女士,女,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。201......详细>> |