序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘文兰 | 职工监事 | 查看全部任职 | 2016-02-24 | - | 女 | 中国 | 初中 | 1970 | 刘文兰,女,1970年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,初中学历。1......详细>> |
2 | 刘文兰 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2016-02-24 | - | 女 | 中国 | 初中 | 1970 | 刘文兰,女,1970年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,初中学历。1......详细>> |
3 | 陈立 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2018-04-02 | - | 女 | 中国 | 高中 | 1981 | 陈立,女,1981年10月出生,中国籍,无境外永久居留权,高中学历。199......详细>> |
4 | 欧淳媛 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2017-04-10 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1975 | 欧淳媛,女,1975年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,专科学历。19......详细>> |