序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彭小琴 | 监事 | 查看全部任职 | 2015-11-10 | 2018-11-09 | 女 | 中国 | 硕士 | 1972 | 彭小琴女士:女,1972年4月出生,无境外永久居留权,研究生学历。199......详细>> |
2 | 郑志波 | 监事 | 查看全部任职 | 2015-11-10 | 2018-11-09 | 男 | 中国 | 本科 | 1983 | 郑志波先生:男,1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学......详细>> |
3 | 胡小青 | 监事 | 查看全部任职 | 2015-11-10 | 2018-11-09 | 男 | 中国 | 大专 | 1965 | 胡小青先生:男,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专......详细>> |
4 | 彭小琴 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2015-11-11 | 2018-11-09 | 女 | 中国 | 硕士 | 1972 | 彭小琴女士:女,1972年4月出生,无境外永久居留权,研究生学历。199......详细>> |