序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庞晓雷 | 监事 | 查看全部任职 | 2015-09-08 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1984 | 庞晓雷,男,1984年08月04日生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年0......详细>> |
2 | 黄体校 | 职工监事 | 查看全部任职 | 2015-09-08 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1986 | 黄体校,男,1986年09月24日生,中国国籍,无境外永久居留权,2009年0......详细>> |
3 | 刘修和 | 监事 | 查看全部任职 | 2015-09-08 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1988 | 刘修和,男,1988年09月07日生,中国国籍,无境外永久居留权,2009年0......详细>> |
4 | 庞晓雷 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2015-09-08 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1984 | 庞晓雷,男,1984年08月04日生,中国国籍,无境外永久居留权,2007年0......详细>> |