序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈航燕 | 职工监事 | 查看全部任职 | 2015-07-06 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1982 | 陈航燕:女,1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于吉......详细>> |
2 | 王冠一 | 职工监事 | 查看全部任职 | 2015-07-06 | - | 男 | 中国 | 中专 | 1978 | 王冠一:男,1978年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于吉......详细>> |
3 | 王靖宇 | 监事,监事会主席 | 查看全部任职 | 2015-07-06 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1977 | 王靖宇:女,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于吉......详细>> |