序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈辉 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2021-11-28 | - | 男 | 中国 | - | 1979 | 陈辉先生:1979年1月出生,汉族,中国国籍,山东齐河县人,1998年7月......详细>> |
2 | 陈辉 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2021-11-24 | - | 男 | 中国 | - | 1979 | 陈辉先生:1979年1月出生,汉族,中国国籍,山东齐河县人,1998年7月......详细>> |
3 | 孟超 | 监事 | 查看全部任职 | 2021-11-24 | - | 男 | 中国 | 专科学历 | 1981 | 孟超先生:1981年10月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,专科......详细>> |
4 | 李振 | 监事 | 查看全部任职 | 2021-11-24 | - | 男 | 中国 | 专科学历 | 1987 | 李振先生:1987年5月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,专科学......详细>> |