序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐澜 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2018-12-28 | 2021-12-27 | 女 | 中国 | 本科 | 1975 | 徐澜,女,1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。19......详细>> |
2 | 徐澜 | 股东代表监事 | 查看全部任职 | 2018-12-28 | 2021-12-27 | 女 | 中国 | 本科 | 1975 | 徐澜,女,1975年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。19......详细>> |
3 | 俞泳钢 | 股东代表监事 | 查看全部任职 | 2018-12-28 | 2021-12-27 | 男 | - | 本科 | 1975 | 俞泳钢先生,出生于1975年12月,本科学历,无境外永久居住权;现任公......详细>> |
4 | 王怡霖 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2018-12-28 | 2021-12-27 | 女 | 中国 | 本科 | 1990 | 王怡霖,女,1990年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科......详细>> |