序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈心良 | 监事 | 查看全部任职 | 2014-12-01 | 2017-11-30 | 男 | 中国 | - | 1967 | 陈心良,男,1967年7月出生,回族,中国籍,无境外永久居留权。2001年......详细>> |
2 | 朱红梅 | 职工监事 | 查看全部任职 | 2014-12-01 | 2017-11-30 | 女 | 中国 | - | 1968 | 朱红梅,女,1968年3月出生,汉族,中国籍,无境外永久居留权。2000年......详细>> |
3 | 周少峰 | 监事 | 查看全部任职 | 2014-12-01 | 2017-11-30 | 男 | 中国 | - | 1961 | 周少峰,男,1961年12月出生,汉族,中国籍,无境外永久居留权。1980......详细>> |
4 | 陈心良 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2014-12-01 | 2017-11-30 | 男 | 中国 | - | 1967 | 陈心良,男,1967年7月出生,回族,中国籍,无境外永久居留权。2001年......详细>> |