序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 虞卫国 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2022-09-17 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1976 | 虞卫国,男,中国国籍,无境外永久居留权,1976年1月出生,大专学历。......详细>> |
2 | 曹斌林 | 监事 | 查看全部任职 | 2022-09-17 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1971 | 曹斌林先生:1971年10月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权......详细>> |
3 | 林聪 | 监事,监事会主席 | 查看全部任职 | 2022-09-17 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1971 | 林聪,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年11月出生,毕业于四川......详细>> |