序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩军 | 监事 | 查看全部任职 | 2017-05-24 | 2020-05-23 | - | - | - | - | 韩军为河南宇建科技股份有限公司监事。详细>> |
2 | 王俊涛 | 监事 | 查看全部任职 | 2017-05-24 | 2020-05-23 | - | 中国 | 大专 | 1965 | 王俊涛,监事,1965年4月生,大专学历,中国国籍,无境外永久居留权。......详细>> |
3 | 韩军 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2017-05-24 | 2020-05-23 | - | - | - | - | 韩军为河南宇建科技股份有限公司监事。详细>> |
4 | 霍刚 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2018-12-24 | 2020-05-23 | 男 | 中国 | 本科 | 1976 | 霍刚,1976年7月22日生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2018......详细>> |