序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨立华 | 监事 | 查看全部任职 | 2021-05-20 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1977 | 杨立华,女,1977年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。20......详细>> |
2 | 姜范兴 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2021-05-20 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1976 | 姜范兴,男,1976年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。19......详细>> |
3 | 姜范兴 | 监事会主席 | 查看全部任职 | 2021-06-04 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1976 | 姜范兴,男,1976年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。19......详细>> |
4 | 刘广生 | 职工代表监事 | 查看全部任职 | 2021-05-20 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1983 | 刘广生先生:1983年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究......详细>> |