序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 刘祥国 | 监事 | 查看全部任职 | 2022-06-27 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1971 | 刘祥国先生,1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科......详细>> |
2 | 尹振国 | 监事会主席,职工代表监事 | 查看全部任职 | 2022-06-27 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1984 | 尹振国,男,中国国籍,无境外永久居留权,1984年10月出生,本科学历......详细>> |
3 | 杨亚峰 | 股东代表监事 | 查看全部任职 | 2023-11-30 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1987 | 杨亚峰,男,汉族,1987年2月出生,中国籍,无境外永久居留权,本科学......详细>> |