序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滕丽红 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2016-11-28 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1971 | 滕丽红,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1971年7月出生,毕业......详细>> |
2 | 李晓红 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2020-12-30 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1974 | 李晓红,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1974年12月出生,毕业......详细>> |
3 | 李晓红 | 财务负责人 | 查看全部任职 | 2023-05-20 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1974 | 李晓红,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1974年12月出生,毕业......详细>> |
4 | 唐宁 | 总经理 | 查看全部任职 | 2023-05-20 | - | 男 | - | 中专 | 1972 | 唐宁,男,汉族,山东潍坊人,1972年12月生,1994年9月至1996年7月在......详细>> |
5 | 王华伟 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2023-05-20 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1986 | 王华伟,监事会主席,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1986年7......详细>> |