序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 屈晓健 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2016-06-16 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1971 | 屈晓健女士:1971年6月出生,中国国籍,本科学历,注册会计师、注册......详细>> |
2 | 林子川 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2016-06-16 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1970 | 林子川,男,1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,......详细>> |
3 | 张登欧 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2016-06-16 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1972 | 张登欧,男,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。......详细>> |
4 | 李晶 | 财务负责人 | 查看全部任职 | 2023-10-21 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1978 | 李晶,女,1978年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历......详细>> |
5 | 曹贵东 | 总经理 | 查看全部任职 | 2024-03-01 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1973 | 曹贵东,男,1973年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。民盟......详细>> |