序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张枫 | 总经理 | 查看全部任职 | 2016-11-22 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1970 | 张枫,男,1970年12月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,研究生......详细>> |
2 | 沈兵 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2015-09-08 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1973 | 沈兵,董事,男,汉族,1973年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士......详细>> |
3 | 沈兵 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-09-08 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1973 | 沈兵,董事,男,汉族,1973年4月出生,中国籍,无境外永久居留权,硕士......详细>> |
4 | 朱家勇 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2021-09-29 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1978 | 朱家勇,男,1978年4月10日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学......详细>> |
5 | 田莉莉 | 财务负责人 | 查看全部任职 | 2022-10-19 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1982 | 田莉莉,女,1982年5月30日出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学......详细>> |