序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨艳芳 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2015-11-25 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1982 | 杨艳芳,女,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年7月......详细>> |
2 | 杨艳芳 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2015-11-25 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1982 | 杨艳芳,女,1982年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2006年7月......详细>> |
3 | 陈作启 | 总经理 | 查看全部任职 | 2021-06-03 | - | 男 | - | 大学学历 | 1973 | 陈作启先生:1973年11月15日出生,1996年7月毕业于华中农业大学,19......详细>> |