序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杨刚 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2019-12-31 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1976 | 杨刚先生:1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1997年7月毕......详细>> |
2 | 杨刚 | 总经理 | 查看全部任职 | 2015-12-31 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1976 | 杨刚先生:1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,1997年7月毕......详细>> |
3 | 汪家启 | 财务负责人 | 查看全部任职 | 2020-04-30 | - | 男 | 中国 | 专科学历 | 1979 | 汪家启先生:1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2000年毕......详细>> |