序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 余良森 | 总经理 | 查看全部任职 | 2015-09-02 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1965 | 余良森,中国国籍,无境外永久居留权,男,出生日期为1965年3月,江西......详细>> |
2 | 潘日红 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2015-09-02 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1977 | 潘日红,中国国籍,女,1977年4月生,江西财经大学专科学历。2015年9......详细>> |
3 | 蔡伟良 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-09-02 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1973 | 蔡伟良,中国国籍,无境外永久居留权,男,1973年9月生,东华理工学院......详细>> |
4 | 虞秋华 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-09-02 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1983 | 虞秋华,中国国籍,无境外永久居留权,女,1983年9月生,江西农业大学......详细>> |
5 | 余良森 | 代理财务总监 | 查看全部任职 | 2018-08-23 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1965 | 余良森,中国国籍,无境外永久居留权,男,出生日期为1965年3月,江西......详细>> |