序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 张锁根 | 总经理 | 查看全部任职 | 2015-11-10 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1964 | 张锁根先生:男,1964年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专......详细>> |
2 | 江萍敏 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-11-10 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1970 | 江萍敏先生:男,1970年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生......详细>> |
3 | 刘小明 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2015-11-10 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1972 | 刘小明先生:男,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究......详细>> |
4 | 周文清 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-11-10 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1965 | 周文清先生:男,1965年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究......详细>> |
5 | 彭吉强 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-11-10 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1965 | 彭吉强先生:男,1965年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学......详细>> |
6 | 鲁冬兵 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-11-10 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1968 | 鲁冬兵先生:男,1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生......详细>> |
7 | 刘小明 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2015-11-10 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1972 | 刘小明先生:男,1972年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究......详细>> |