序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李崇新 | 总经理 | 查看全部任职 | 2016-03-29 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1970 | 李崇新先生,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1993年......详细>> |
2 | 张茹敏 | 副总裁 | 查看全部任职 | 2008-09-06 | - | 女 | 中国 | 硕士 | 1962 | 张茹敏女士,1962年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1982年毕......详细>> |
3 | 杨忠良 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2008-09-06 | - | 男 | 中国 | 本科 | - | 杨忠良先生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中国注册会......详细>> |
4 | 韩云龙 | 副总裁 | 查看全部任职 | 2008-09-06 | - | 男 | 中国 | 本科 | - | 4、韩云龙先生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,现任公......详细>> |
5 | 汪传发 | 副总裁 | 查看全部任职 | 2008-09-06 | - | 男 | 中国 | 本科 | - | 汪传发先生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉工程大学,大学......详细>> |
6 | 赵雷 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2015-05-08 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1978 | 赵雷先生,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年毕......详细>> |
7 | 杨忠良 | 副总裁 | 查看全部任职 | 2008-09-06 | - | 男 | 中国 | 本科 | - | 杨忠良先生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,中国注册会......详细>> |
8 | 赵雷 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-04-30 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1978 | 赵雷先生,1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2012年毕......详细>> |