序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡可慧 | 总经理 | 查看全部任职 | 2017-04-24 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1962 | 蔡可慧,男,1962年09月27日出生,中国籍,无境外永久居留权。1985年......详细>> |
2 | 姚克诚 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-09-01 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1974 | 姚克诚,男,1974年05月29日出生,中国籍,无境外永久居留权。1995年......详细>> |
3 | 孙明 | 财务负责人 | 查看全部任职 | 2015-09-01 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 孙明,男,1981年10月14日出生,中国籍(有加拿大永久居留权)。2006......详细>> |
4 | 屈屹 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-09-01 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1975 | 屈屹,男,1975年08月15日出生,中国籍,无境外永久居留权。2007年7......详细>> |
5 | 孙明 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2015-09-01 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1981 | 孙明,男,1981年10月14日出生,中国籍(有加拿大永久居留权)。2006......详细>> |
6 | 黎智聪 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-09-01 | - | 男 | 中国香港 | 硕士 | 1974 | 黎智聪,男,1974年02月10日出生,中国香港籍(有加拿大永久居留权)......详细>> |