序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黄建伟 | 总经理 | 查看全部任职 | 2015-07-19 | - | 男 | 中国 | 大专 | 1973 | 黄建伟,男,1973年11月生,中国籍,无境外永久居留权。1996年7月毕......详细>> |
2 | 侯仲钱 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-07-19 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1986 | 侯仲钱,男,1986年10月生,中国籍,无境外永久居留权。2006年7月毕......详细>> |
3 | 董秀颖 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2015-07-19 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1981 | 董秀颖,女,1981年2月生,中国籍,无境外永久居留权。2006年6月毕业......详细>> |
4 | 华睿 | 财务负责人 | 查看全部任职 | 2015-07-19 | - | 女 | 中国 | 中专 | 1964 | 华睿,女,中国籍,1964年8月生,无境外永久居留权。1984年6月毕业于......详细>> |