序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林抗明 | 总经理 | 查看全部任职 | 2016-08-23 | - | 男 | 中国 | 本科 | 1984 | 林抗明,男,1984年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于集美......详细>> |
2 | 苏骏 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2015-06-29 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1973 | 苏骏,男,财务总监兼董事会秘书。1973年2月出生,中国国籍,无境外......详细>> |
3 | 苏骏 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2015-06-29 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1973 | 苏骏,男,财务总监兼董事会秘书。1973年2月出生,中国国籍,无境外......详细>> |
4 | 南存钿 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2018-06-08 | - | 男 | 中国 | 硕士 | 1964 | 南存钿,男,出生于1964年8月,中国国籍,无境外永久居留权,2012年毕......详细>> |