序号 | 姓名 | 职务 | 相关 | 任职日期 | 任职终止日 | 性别 | 国籍 | 学历 | 出生日期 | 简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒋文联 | 财务总监 | 查看全部任职 | 2015-07-30 | - | 女 | 中国 | 本科 | 1967 | 蒋文联,女,1967年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,会计......详细>> |
2 | 余树金 | 副总经理 | 查看全部任职 | 2015-07-30 | - | 男 | 中国 | 高中 | 1976 | 余树金,先生,汉族,1976年03月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕......详细>> |
3 | 马小燕 | 董事会秘书 | 查看全部任职 | 2016-12-20 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1976 | 马小燕,女,1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历......详细>> |
4 | 卢继芳 | 总经理 | 查看全部任职 | 2015-07-30 | - | 女 | 中国 | 大专 | 1974 | 卢继芳女士:1974年7月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,大专......详细>> |